KRS 0000006949
REGON57026237100000
Nazwa"KAPITAŁ-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAPITAŁ-SERWIS
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Data usunięcia 22 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚNIADECKICH, 60, POZNAŃ, 60-774, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #5225 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5231 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5233 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5242 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻYMARIA SZYKSZNIAN
Wspólnik
2001-04-09
2003-07-16
ILOŚĆ 98 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ 49.000 ZŁ
PAWEŁ MARIAN MALINOWSKI
Wspólnik
2003-07-16
2020-07-22
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
JURGEN LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2020-07-22
KRZYSZTOF RUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2020-07-22
MACIEJ SAWCZYN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2003-07-16
MARIA SZYKSZNIAN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2003-07-16
ANDRZEJ PESCHT
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2002-05-15
LUCYNA SAWCZYN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-07-16
MACIEJ GRZEGORZ SAWCZYN
Prokurent
2001-04-09
2003-07-16
SAMOISTNA
ANDRZEJ TADEUSZ ŚMIGIELSKI
Prokurent
2002-05-15
2003-07-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO
GRZEGORZ BRZOZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2003-07-16
PAWEŁ MARIAN MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2020-07-22
2001-04-09
2002-07-25
ŚRÓDMIEJSKA, 20, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie