KRS 0000004588
NIP7661004346
REGON57017071700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TESLER - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TESLER - POLSKA"
Data rejestracji 23 mar 2001 (23 lata temu) 23 mar 2001
Data usunięcia 17 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYŃSKA, 31, POZNAŃ, 61-016, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 104000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4544A MALOWANIE #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1588Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "APK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-04-03
2002-09-11
104 UDZIAŁY PO 1.000,- RAZEM 104.000,00 ZŁ
ROBERT JAN BRZOZOWSKI
Wspólnik
2002-09-11
2022-11-17
104 UDZIAŁY PO 1000 ZŁ KAŻDY NA KWOTĘ ŁĄCZNĄ 104.000 ZŁ
RYSZARD CZUJKO
Wspólnik
2001-03-23
2001-04-03
ILOŚĆ - 104, WYSOKOŚĆ - 104.000
ROBERT JAN BRZOZOWSKI
Prokurent
2002-09-11
2022-11-17
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWY
ROMAN WOJCIECH NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2001-03-23
2001-10-17
ANDRZEJ TADEUSZ ŚMIGIELSKI
PREZES
2001-10-17
2022-06-23
2001-03-23
2001-04-03
BROWARNA, 19, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
2001-04-03
2002-09-11
KOSSAKA, 123, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie