KRS 0000006883
REGON39091823000000
Nazwa"BAYLEG-CENTROWET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAYLEG-CENTROWET
Data rejestracji 17 kwi 2001 (23 lata temu) 17 kwi 2001
Data usunięcia 01 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWA, 18, ZIEMNICE, 59-216, KUNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHALEKSANDRA ANNA KOPRAL WOŹNICA
Wspólnik
2001-04-17
2006-06-01
500 UDZIAŁÓW - 600000,ZŁ OBJĘTE NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ
ANDRZEJ WOŹNICA
Wspólnik
2001-04-17
2006-06-01
500 UDZIAŁÓW - 600000,ZŁ OBJĘTE NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ
"CENTROWET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-04-17
2004-10-06
500 UDZIAŁÓW - 600000,ZŁ
002530593
ALEKSANDRA ANNA KOPRAL WOŹNICA
Likwidator
2005-08-03
2006-06-01
ANDRZEJ WOŹNICA
Likwidator
2005-08-03
2006-06-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH CEZARY KOCHOWICZ
WICEDYREKTOR ZARZĄDU
2002-06-28
2004-10-06
ALEKSANDRA ANNA KOPRAL WOŹNICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-17
2005-08-03
ANDRZEJ WOŹNICA
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-04-17
2005-08-03
2001-04-17
2005-08-03
"BAYLEG-CENTROWET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie