KRS 0000006765
NIP5471914498
REGON07235029600000
Nazwa"SADI POLSKA - AGENCJA CELNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSADI POLSKA - AGENCJA CELNA
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Data usunięcia 03 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONWOJOWA, 51, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5471914498
data rejestracji 15 maj 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASERVIZI E ATTIVITA'DOGANALI PER L'INDUSTRIA S.P.A.
Wspólnik
2001-04-09
2020-12-31
1000 UDZIAŁÓW; 500.000,00 ZŁ
FCA SERVICES S.C.P.A.
Wspólnik
2020-12-31
2022-11-10
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
Wspólnik
2022-11-10
2023-02-03
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
07270852700000
PAULA CECILIA GARCIA RODRIGUEZ
Beneficjent
1974-03-28
PAWEŁ JACEK RĄCZKA
Beneficjent
PAWEŁ JACEK RĄCZKA
zgłaszający - członek zarządu
PAULA CECILIA GARCIA RODRIGUEZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1.A) TIRET 5 UPPPOFT
PAWEŁ JACEK RĄCZKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1.A) TIRET 5 UPPPOFT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
CARLO GATTO
PREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2003-06-03
GIAN NICOLA CENSI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2007-01-25
ENRICO VERRI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-09
2008-03-20
ENRICO PAVONI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-09
2003-06-03
ENRICO PAVONI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-03
2012-11-13
MASSIMO GENTILINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-09
2002-07-05
GIUSEPPE IORIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-20
2013-03-26
FRANCOIS CHRISTIAN MARTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-20
2011-09-06
ETTORE ACTIS GORETTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-17
2013-03-26
GAETANO DI NAPOLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-27
2013-03-26
2001-04-09
2004-10-19
GRAŻYŃSKIEGO, 141, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2004-10-19
2009-12-23
KONWOJOWA, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie