KRS 0001107879
NIP7343642457
REGON52880682300000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU BESKIDU SĄDECKIEGO
Krótka nazwaROZWOJU BESKIDU SĄDECKIEGO
Data rejestracji 05 cze 2024 (4 miesiące temu) 05 cze 2024
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. NA STAWACH, 24, STARY SĄCZ, 33-340, STARY SĄCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.RENATA MARTA GOLONKA
Beneficjent
ALINA ANNA PLATA
Beneficjent
MAGDALENA MIGACZ
Beneficjent
DARIUSZ RYSZARD POREMBA
Beneficjent
ALINA GARWOL
Beneficjent
ALINA ANNA PLATA
zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA MIGACZ
Członek Organu Nadzoru
2024-06-05
DARIUSZ RYSZARD POREMBA
Członek Organu Nadzoru
2024-06-05
ALINA ANNA PLATA
Członek Organu Nadzoru
2024-06-05
2024-07-17
ALINA GARWOL
Członek Organu Nadzoru
2024-07-17
MAGDALENA MIGACZ
Beneficjent
POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
DARIUSZ RYSZARD POREMBA
Beneficjent
POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALINA GARWOL
Beneficjent
POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI, WIĄŻĄCE SIĘ Z ROZPORZĄDZANIEM PRAWEM LUB ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: UPRAWNIONYM DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RENATA MARTA GOLONKA
PREZES ZARZĄDU
2024-06-05
2024-07-17
ALINA ANNA PLATA
PREZES ZARZĄDU
2024-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie