KRS 0001079294
NIP7393994164
REGON52741286100000
NazwaLIFEBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIFEBITE
Data rejestracji 09 sty 2024 (8 miesięcy temu) 09 sty 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROF. ALEKSANDRA MARTYNIAKA, 16, OLSZTYN, 10-763, OLSZTYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAKATARZYNA GOCH
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF JAN ŁUKASZUK
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA GOCH
Beneficjent
KATARZYNA GOCH
Wspólnik
2024-01-09
989 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 450 ZŁ ZŁ
KATARZYNA GOCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE POLEGAJĄCE NA WYŁĄCZNYM I SWOBODNYM PRAWIE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. DLA UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI ROZSTRZYGA SIĘ, ŻE W WYKONANIU OSOBISTEGO UPRAWNIENIA KATARZYNA GOCH MOŻE POWOŁAĆ JAKO CZŁONKA ZARZĄDU TAKŻE SIEBIE. PRZEDMIOTOWE UPRAWNIENIA OSOBISTE BĘDĄ PRZYSŁUGIWAŁY UPRAWNIONEMU TAK DŁUGO JAK DŁUGO POSIADA ON CO NAJMNIEJ 40 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
KATARZYNA GOCH
PREZES ZARZĄDU
2024-01-09
KRZYSZTOF JAN ŁUKASZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-01-09
2024-01-09
2024-07-30
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2024-01-09
2024-07-30
1089Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2024-01-09
2024-07-30
1722Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
2024-01-09
2024-07-30
1811Z - DRUKOWANIE GAZET
2024-01-09
2024-07-30
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2024-01-09
2024-07-30
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2024-01-09
2024-07-30
1814Z - INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
2024-01-09
2024-07-30
2041Z - PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
2024-01-09
2024-07-30
2042Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie