KRS 0001031088
NIP7511788004
REGON52510754000000
NazwaMIASTOLAS KIRSZ RAWSKI LESZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMIASTOLAS KIRSZ RAWSKI LESZCZYŃSKI
Data rejestracji 20 kwi 2023 (rok temu) 20 kwi 2023
Data usunięcia 26 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 1, KLUCZBORK, 46-200, KLUCZBORK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANARYSZARD STANISŁAW RAWSKI
Beneficjent
TOMASZ GRZEGORZ KIRSZ
Beneficjent
MICHAŁ PIOTR RAWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KAZIMIERZ HENRYK ŚRÓDKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW LESZCZYŃSKI
Beneficjent
RYSZARD STANISŁAW RAWSKI
Wspólnik
2023-04-20
2024-06-26
TOMASZ GRZEGORZ KIRSZ
Wspólnik
2023-04-20
2024-06-26
PRZEMYSŁAW LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2023-04-20
2024-06-26
MICHAŁ PIOTR RAWSKI
Prokurent
2023-04-20
2024-06-26
PROKURA ODDZIELNA
RYSZARD STANISŁAW RAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ GRZEGORZ KIRSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAZIMIERZ HENRYK ŚRÓDKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW LESZCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 15000 PLN (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK SPÓŁKI LUB PROKURENT SAMOISTNY. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 15000 PLN (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB WSPÓLNIK SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50000 PLN (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
RYSZARD STANISŁAW RAWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2023-04-20
2024-06-26
TOMASZ GRZEGORZ KIRSZ
Członek Organu Reprezentacji
2023-04-20
2024-06-26
PRZEMYSŁAW LESZCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2023-04-20
2024-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie