KRS 0001016178
NIP7861729054
REGON52430390100000
NazwaFMCG-TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFMCG-TRADE GROUP
Data rejestracji 27 sty 2023 (2 lata temu) 27 sty 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚREDZKA, 30, ZANIEMYŚL, 63-020, ZANIEMYŚL, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIABARBARA WIKTORIA WEIN - KRAJEWSKA
Beneficjent
ŁUKASZ KAMIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
RENATA TERESA KRAJEWSKA
Beneficjent
BARBARA WIKTORIA WEIN KRAJEWSKA
Wspólnik
2023-01-27
445 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.250,00 ZŁ
RENATA TERESA KRAJEWSKA
Wspólnik
2023-05-15
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ
BARBARA WIKTORIA WEIN KRAJEWSKA
Prokurent
2024-04-16
SAMOISTNA
BARBARA WIKTORIA WEIN - KRAJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RENATA TERESA KRAJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
1. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. RENATA TERESA KRAJEWSKA KAŻDORAZOWO OKREŚLA ILOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI (UPRAWNIENIE OSOBISTE); 2. BEZ NARUSZANIA UPRAWNIENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 203 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO ODWOŁYWANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST RENATA TERESA KRAJEWSKA (UPRAWNIENIE OSOBISTE). PODMIOTEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO POWOŁYWANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST RENATA TERESA KRAJEWSKA (UPRAWNIENIE OSOBISTE); 3. RENATA TERESA KRAJEWSKA KAŻDORAZOWO WYZNACZA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI (UPRAWNIENIE OSOBISTE)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARBARA WIKTORIA WEIN KRAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2023-01-27
2024-04-16
ŁUKASZ KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2024-04-16
2023-01-27
2024-05-28
479 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2023-01-27
2024-05-28
494 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie