KRS 0001011586
NIP5242519062
REGON01585913300000
NazwaVIBRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIBRIA
Data rejestracji 16 sty 2023 (2 lata temu) 16 sty 2023
Data usunięcia 16 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OSTRÓDZKA, 55, WARSZAWA, 03-289, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWSŁAWOMIR CYTRYNIAK
Beneficjent
DARIUSZ LENARCIAK
Beneficjent
MIROSŁAW RAKOCZY
Beneficjent
SŁAWOMIR CYTRYNIAK
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ LENARCIAK
zgłaszający - członek zarządu
OS PERUNA LIMITED PARTNERSHIP
Wspólnik
2023-01-16
2023-03-16
100 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2023-03-16
2024-04-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH
01517426300000
SŁAWOMIR CYTRYNIAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU I WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 33% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "SPECTRA LIGHTING" SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
DARIUSZ LENARCIAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU I WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 34% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "SPECTRA LIGHTING" SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MIROSŁAW RAKOCZY
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU I WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 33% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "SPECTRA LIGHTING" SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIEM SPÓŁKI JAK TEŻ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
DARIUSZ LENARCIAK
PREZES ZARZĄDU
2023-01-16
2024-04-16
SŁAWOMIR CYTRYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-01-16
2024-04-16
2023-01-16
2024-04-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023-01-16
2024-04-16
VIBRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023-01-16
2024-04-16
UL. OSTRÓDZKA, 55, WARSZAWA, 03-289, WARSZAWA, POLSKA
2023-01-16
2024-04-16
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2023-01-16
2024-04-16
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2023-01-16
2024-04-16
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2023-01-16
2024-04-16
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie