KRS 0001005040
NIP6372209745
REGON38580659000000
NazwaMALBOX SOLECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMALBOX SOLECKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 01 gru 2022 (2 lata temu) 01 gru 2022
Data usunięcia 12 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 212A, OSIEK, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWZYGMUNT SOLECKI
Beneficjent
EWELINA TERESA TOKAJ
Beneficjent
EWA MARIA SOLECKA
Beneficjent
TOMASZ TOKAJ
Beneficjent
EWELINA TERESA TOKAJ
zgłaszający - komplementariusz
ZYGMUNT SOLECKI
Wspólnik
2022-12-01
2023-04-12
EWA MARIA SOLECKA
Wspólnik
2022-12-01
2023-04-12
EWELINA TERESA TOKAJ
Wspólnik
2022-12-01
2023-04-12
TOMASZ MIECZYSŁAW TOKAJ
Wspólnik
2022-12-01
2023-04-12
ZYGMUNT SOLECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
EWELINA TERESA TOKAJ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
EWA MARIA SOLECKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TOMASZ TOKAJ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE: ZYGMUNT SOLECKI, EWA SOLECKA, ORAZ EWELINA TOKAJ.
ZYGMUNT SOLECKI
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-01
2023-04-12
EWA MARIA SOLECKA
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-01
2023-04-12
EWELINA TERESA TOKAJ
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-01
2023-04-12
2022-12-01
2023-04-12
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022-12-01
2023-04-12
MALBOX SOLECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022-12-01
2023-04-12
212A, OSIEK, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
2022-12-01
2023-04-12
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2022-12-01
2023-04-12
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2022-12-01
2023-04-12
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2022-12-01
2023-04-12
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2022-12-01
2023-04-12
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2022-12-01
2023-04-12
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2022-12-01
2023-04-12
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2022-12-01
2023-04-12
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
2022-12-01
2023-04-12
782 - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
2022-12-01
2023-04-12
783 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie