KRS 0000992359
NIP4970093257
REGON52314035400000
NazwaPONAR REMO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPONAR REMO RAIL
Data rejestracji 19 wrz 2022 (2 lata temu) 19 wrz 2022
Data usunięcia 11 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 6, WSCHOWA, 67-400, WSCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KSIEGOWA@PONARREMO.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARCIN JAROMIN
Beneficjent
MARCIN JAROMIN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PAWEŁ JAN DASZKIEWICZ
Wspólnik
2022-09-19
2024-09-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KUBA IRENEUSZ MIEŻOWIEC
Wspólnik
2022-09-19
2024-09-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MARCIN JAROMIN
Wspólnik
2022-09-19
2024-09-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
MARCIN JAROMIN
Likwidator
2023-12-14
2024-09-11
MARCIN JAROMIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ SUMY: 10.0000,00 ZŁ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
KUBA IRENEUSZ MIEŻOWIEC
V-CE PREZES ZARZĄDU
2022-09-19
2023-12-14
MARCIN JAROMIN
V-CE PREZES ZARZĄDU
2022-09-19
2023-12-14
PAWEŁ JAN DASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2022-09-19
2023-12-14
2022-09-19
2023-12-14
PONAR REMO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie