KRS 0000969468
NIP5213506045
REGON14163524900000
NazwaECO-WIND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO-WIND CONSTRUCTION
Data rejestracji 06 maj 2022 (2 lata temu) 06 maj 2022
Data usunięcia 06 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 63, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 81017370,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKLENKA HOBZOVÁ
zgłaszający - likwidator
1979-01-15
LENKA HOBZOVÁ
Beneficjent
1979-01-15
MARTIN SLABĚŇÁK
Beneficjent
1976-11-01
CEZ HOLDING B.V.
Wspólnik
2022-05-06
2023-07-06
1.157.390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.017.300,00 ZŁ
LENKA HOBZOVÁ
Likwidator
2022-06-14
2023-07-06
1979-01-15
LENKA HOBZOVÁ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ECO-WIND CONSTRUCTION SP. Z O.O. (CZŁONEK ZARZĄDU) ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.
MARTIN SLABĚŇÁK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ECO-WIND CONSTRUCTION SP. Z O.O. (CZŁONEK ZARZĄDU) ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
LENKA HOBZOVÁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-06
2022-06-14
1979-01-15
MARTIN SLABĚŇÁK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-06
2022-06-14
1976-11-01
2022-05-06
2022-06-14
ECO-WIND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie