KRS 0000967730
NIP1182231816
REGON52039363000000
NazwaDHARMA LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDHARMA LIVING
Data rejestracji 26 kwi 2022 (2 lata temu) 26 kwi 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA RÓŻ, 6, WARSZAWA, 00-556, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEARKADIUSZ STANISŁAW KALIŃSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA MAGDALENA DARMAS
Beneficjent
ARKADIUSZ STANISŁAW KALIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT TOMASZ MALISIEWICZ
Wspólnik
2022-04-26
2022-08-25
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
ARKADIUSZ STANISŁAW KALIŃSKI
Wspólnik
2022-04-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
MAŁGORZATA MAGDALENA DARMAS
Wspólnik
2022-04-26
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
PAWEŁ KURPIŃSKI
Wspólnik
2022-08-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
ŁUKASZ ZALEWSKI
Wspólnik
2022-08-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
ARKADIUSZ STANISŁAW KALIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRZEZ CAŁY OKRES POSIADANIA STATUSU WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI O FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
MAŁGORZATA MAGDALENA DARMAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROBERT TOMASZ MALISIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2022-04-26
2022-08-25
ARKADIUSZ STANISŁAW KALIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-04-26
2022-10-24
ARKADIUSZ STANISŁAW KALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-10-24
ŁUKASZ ZALEWSKI
CZŁONEK ZARZADU
2022-10-24
PAWEŁ KURPIŃSKI
CZŁONEK ZARZADU
2022-10-24
2022-04-26
2022-10-24
UL. POZNAŃSKA, 295, OŁTARZEW, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie