KRS 0000966625
NIP9552563987
REGON52197145300000
NazwaSZCZECIN WEGAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSZCZECIN WEGAŃSKIE
Data rejestracji 10 maj 2022 (2 lata temu) 10 maj 2022
Data usunięcia 22 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MILCZAŃSKA, 47, SZCZECIN, 70-117, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KPIETKAA@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJUSTYNA AGNIESZKA CZAJKOWSKA
Beneficjent
KAZIMIERZ RAFAŁ PIĘTKA
Beneficjent
KAZIMIERZ RAFAŁ PIĘTKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JUSTYNA AGNIESZKA CZAJKOWSKA
Wspólnik
2022-05-10
2023-11-22
43 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2150 PLN
JAKUB PIOTR ANTCZAK
Wspólnik
2022-05-10
2023-11-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN
KAZIMIERZ RAFAŁ PIĘTKA
Wspólnik
2022-05-10
2023-11-22
43 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2150 PLN
KAZIMIERZ RAFAŁ PIĘTKA
Likwidator
2023-01-18
2023-11-22
JUSTYNA AGNIESZKA CZAJKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAZIMIERZ RAFAŁ PIĘTKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCELINA WERONIKA BUDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-10
2023-01-18
JAKUB PIOTR ANTCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-10
2023-01-18
KAZIMIERZ RAFAŁ PIĘTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-10
2023-01-18
JUSTYNA AGNIESZKA CZAJKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2022-05-10
2023-01-18
2022-05-10
2023-01-18
SZCZECIN WEGAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie