KRS 0000946973
NIP7393964430
REGON52127474800000
NazwaSH.L+INTERKONSTRUKTSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSH.L+INTERKONSTRUKTSIA
Data rejestracji 21 lut 2022 (3 lata temu) 21 lut 2022
Data usunięcia 06 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 13, OLSZTYN, 10-501, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KTOKTB.OLSZTYN@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.DAVID CHANTLADZE
Wspólnik
2022-12-27
2024-09-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.400 ZŁ
1975-08-11
LEVAN LAGVILAVA
Wspólnik
2022-12-27
2024-09-06
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.300 ZŁ
1975-08-20
KRZYSZTOF JAN TOKARSKI
Wspólnik
2022-02-21
2022-12-27
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 000,00 ZŁ
TOMASZ JACEK BORYS
Wspólnik
2022-02-21
2022-08-01
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁ
OLENA KOVALCHUK
Wspólnik
2022-02-21
2022-12-27
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ
GEOFFROY PASCAL PAICHELER
Wspólnik
2022-12-27
2024-09-06
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.300 ZŁ
GEOFFROY PASCAL PAICHELER
Beneficjent
DAVID CHANTLADZE
Beneficjent
1975-08-11
LEVAN LAGVILAVA
Beneficjent
1975-08-20
GEOFFROY PASCAL PAICHELER
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GEOFFROY PASCAL PAICHELER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DAVID CHANTLADZE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LEVAN LAGVILAVA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
KRZYSZTOF JAN TOKARSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-02-21
2022-12-27
GEOFFROY PASCAL PAICHELER
PREZES ZARZĄDU
2022-12-27
2024-09-06
2022-02-21
2022-12-27
KTOKTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-02-21
2022-12-27
UL. ADAMA SZOSTKIEWICZA, 1A, OLSZTYN, 10-760, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie