KRS 0000945132
NIP9112041434
REGON52096231100000
NazwaYILDIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaYILDIZ
Data rejestracji 11 sty 2022 (3 lata temu) 11 sty 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 71, MIĘDZYBÓRZ, 56-513, MIĘDZYBÓRZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ELMASKEBAB@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMEHMET ALI SAHIN
Wspólnik
2022-01-11
2024-02-28
100 UDZIAŁÓW PO 50,00ZŁ NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ NOMINALNĄ 5.000,00ZŁ
IBRAHIM HALIL BAYAR
Wspólnik
2024-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
1977-10-29
ABDUL KADIR DEMIR
Wspólnik
2024-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W LICZBIE OD 1(JEDNEGO) DO 3 (TRZECH) POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIA
MEHMET ALI SAHIN
PREZES
2022-01-11
2024-02-28
IBRAHIM HALIL BAYAR
PREZES ZARZĄDU
2024-02-28
1977-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie