KRS 0000940485
NIP6793229277
REGON52077138000000
NazwaFUNDACJA FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU
Krótka nazwaFORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU
Data rejestracji 21 gru 2021 (3 lata temu) 21 gru 2021
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 13, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ANNA KUNASZYK
Beneficjent
JAKUB TOMASZ LASKOWSKI
Beneficjent
MARTA ANNA POMIETLORZ-LOSKA
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ BOLESŁAW KUNASZYK
Beneficjent
DAMIAN MARCIN BARAN
Beneficjent
DAMIAN MARCIN BARAN
Członek Organu Nadzoru
2021-12-21
2023-11-27
JAKUB TOMASZ LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-12-21
RAFAŁ BOLESŁAW KUNASZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-12-21
ANNA WANDA KUNASZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-12-21
ALEKSANDRA AGNIESZKA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2023-11-27
ANNA KUNASZYK
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD EUROKREATOR T&C SP. Z O.O. - SPÓŁKĄ UPRAWNIONĄ DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 50% CZŁONKÓW ORGANU STANOWIĄCEGO FUNDACJI (RADY FUNDATORÓW)
JAKUB TOMASZ LASKOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIE Z DAMIANEM BARANEM UPRAWNIONY DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 50% CZŁONKÓW ORGANU STANOWIĄCEGO FUNDACJI (RADY FUNDATORÓW)
RAFAŁ BOLESŁAW KUNASZYK
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD EUROKREATOR T&C SP. Z O.O. - SPÓŁKĄ UPRAWNIONĄ DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 50% CZŁONKÓW ORGANU STANOWIĄCEGO FUNDACJI (RADY FUNDATORÓW)
DAMIAN MARCIN BARAN
Beneficjent
WSPÓLNIE Z JAKUBEM LASKOWSKIM UPRAWNIONY DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 50% CZŁONKÓW ORGANU STANOWIĄCEGO FUNDACJI (RADY FUNDATORÓW)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY MOŻE DOKONYWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 3. DOKONANIE PRZEZ ZARZĄD CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W §14 UST. 1 PKT. 9) STATUTU WYMAGA UPRZEDNIEGO UZYSKANIA ZGODY RADY FUNDATORÓW
MARTA POMIETLORZ LOSKA
PREZES ZARZĄDU
2021-12-21
2023-11-27
DAMIAN MARCIN BARAN
PREZES ZARZĄDU
2023-11-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinOp
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
Aktywa razem | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie