KRS 0000938882
NIP7792533424
REGON52067762200000
NazwaTAOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAOF
Data rejestracji 14 gru 2021 (3 lata temu) 14 gru 2021
Data usunięcia 03 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARKA KOTAŃSKIEGO, 6, OLSZTYN, 10-166, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIADANIEL SZTACHERA
Beneficjent
ANNA SZTACHERA
Beneficjent
DANIEL SZTACHERA
zgłaszający - członek zarządu
ANNA CZESŁAWA SZTACHERA
Wspólnik
2021-12-14
2023-09-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
DANIEL KRZYSZTOF SZTACHERA
Wspólnik
2021-12-14
2023-09-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
DARIUSZ ZADROŻNY
Wspólnik
2023-09-13
2024-09-03
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
DANIEL SZTACHERA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANNA SZTACHERA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA CZESŁAWA SZTACHERA
PREZES ZARZĄDU
2021-12-14
2023-09-13
DANIEL KRZYSZTOF SZTACHERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-14
2023-09-13
DARIUSZ ZADROŻNY
PREZES ZARZĄDU
2023-09-13
2024-09-03
2021-12-14
2023-09-13
UL. CHRISTIANA ANDERSENA, 20L, POZNAŃ, 60-193, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie