KRS 0000929743
NIP9532646457
REGON36023875400000
NazwaASNET MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaASNET MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 paź 2021 (3 lata temu) 29 paź 2021
Data usunięcia 31 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. TORUŃSKA, 151, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@ASNETGPS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPIOTR MODRZEJEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA KRYSTOWCZYK
Beneficjent
PIOTR MACIEJ PIEŃCZEWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2021-10-29
2023-08-31
34121334100000
PIOTR MACIEJ PIEŃCZEWSKI
Wspólnik
2021-10-29
2023-08-31
KATARZYNA KRYSTOWCZYK
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ASNET SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ASNET SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POPRZEZ DYSPONOWANIE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ
PIOTR MACIEJ PIEŃCZEWSKI
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ASNET SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ASNET SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POPRZEZ DYSPONOWANIE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ ORAZ SPRAWOWANIE ZARZĄDU TĄ OSOBĄ PRAWNĄ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-10-29
2023-08-31
34121334100000
PIOTR MACIEJ PIEŃCZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-10-29
2023-08-31
2021-10-29
2023-08-31
SPÓŁKA JAWNA
2021-10-29
2023-08-31
ASNET MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2021-10-29
2023-08-31
UL. TORUŃSKA, 151, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
2021-10-29
2023-08-31
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2021-10-29
2023-08-31
1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2021-10-29
2023-08-31
4742Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2021-10-29
2023-08-31
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2021-10-29
2023-08-31
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2021-10-29
2023-08-31
6120Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
2021-10-29
2023-08-31
6190Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
2021-10-29
2023-08-31
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2021-10-29
2023-08-31
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2021-10-29
2023-08-31
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie