KRS 0000925868
NIP8513265280
REGON52020249700000
NazwaBALTIC GROUP DEVELOPMENT BIEŁUS, KALISZEWSKA, KOŁODZIEJSKA, SIARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBALTIC GROUP DEVELOPMENT BIEŁUS, KALISZEWSKA, KOŁODZIEJSKA, SIARKIEWICZ
Data rejestracji 15 paź 2021 (3 lata temu) 15 paź 2021
Data usunięcia 10 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KS. PIOTRA SKARGI, 15, SZCZECIN, 71-422, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPAWEŁ SIARKIEWICZ
Beneficjent
BOGDAN BIEŁUS
Beneficjent
ANETA KOŁODZIEJSKA
Beneficjent
MARLENA KALISZEWSKA
Beneficjent
PAWEŁ SIARKIEWICZ
reprezentant
BOGDAN BIEŁUS
reprezentant
ANETA KOŁODZIEJSKA
reprezentant
MARLENA KALISZEWSKA
reprezentant
MARLENA KALISZEWSKA
Wspólnik
2021-10-15
2024-07-10
ANETA KOŁODZIEJSKA
Wspólnik
2021-10-15
2024-07-10
BOGDAN BIEŁUS
Wspólnik
2021-10-15
2024-07-10
PAWEŁ SIARKIEWICZ
Wspólnik
2021-10-15
2024-07-10
PAWEŁ SIARKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BOGDAN BIEŁUS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANETA KOŁODZIEJSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARLENA KALISZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
MARLENA KALISZEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-10-15
2024-07-10
ANETA KOŁODZIEJSKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-10-15
2024-07-10
BOGDAN BIEŁUS
Członek Organu Reprezentacji
2021-10-15
2024-07-10
PAWEŁ SIARKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2021-10-15
2024-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie