KRS 0000925834
NIP5252880322
REGON52017945600000
NazwaSERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSERYK
Data rejestracji 12 paź 2021 (3 lata temu) 12 paź 2021
Data usunięcia 28 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃPIOTR DAMIAN KOŚMICKI
Beneficjent
PIOTR DAMIAN KOŚMICKI
reprezentant
Wspólnik
2021-10-12
2022-03-12
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ.
36319845200000
BOGUSŁAW WŁODZIMIERZ ŻOŁĄDKIEWICZ
Wspólnik
2022-03-12
2024-02-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ
PIOTR DAMIAN KOŚMICKI
Beneficjent
KONTROLA WYNIKAJĄCA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W AP INVEST SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CÓRCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR DAMIAN KOŚMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-12
2022-03-12
BOGUSŁAW WŁODZIMIERZ ŻOŁĄDKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2022-03-12
2024-02-28
2021-10-12
2022-03-12
UL. ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
2022-03-12
2023-08-03
UL. BÓŻNICZA, 15, POZNAŃ, 61-751, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie