KRS 0000925078
NIP5372661249
REGON52012363900000
NazwaPRO AGRO FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRO AGRO FARM
Data rejestracji 05 paź 2021 (3 lata temu) 05 paź 2021
Data usunięcia 09 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 85, WARSZAWA, 01-355, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1505000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTDARIUSZ KRZYSZTOF HINZ
Beneficjent
DARIUSZ KRZYSZTOF HINZ
zgłaszający - likwidator
ARKADIUSZ MACIEJ ZANIEWICZ
Wspólnik
2021-10-05
2022-02-17
30099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1504950 ZŁ
DARIUSZ KRZYSZTOF HINZ
Wspólnik
2022-02-17
2024-01-09
30.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.505.000,00 ZŁ.
IZABELA HINZ
Wspólnik
2022-02-17
2023-05-19
3.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.500,00 ZŁ
DARIUSZ KRZYSZTOF HINZ
Likwidator
2023-05-19
2024-01-09
DARIUSZ KRZYSZTOF HINZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
ARKADIUSZ MACIEJ ZANIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-10-05
2021-12-16
DARIUSZ KRZYSZTOF HINZ
PREZES ZARZĄDU
2021-12-16
2023-05-19
KONRAD STANISŁAW HINZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-16
2023-05-19
2021-10-05
2021-12-16
FERMA DROBIU DOŁHOŁĘKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-12-16
2023-05-19
PRO AGRO FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-10-05
2021-12-16
4, HALASY, 21-560, MIĘDZYRZEC PODLASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie