KRS 0000918033
NIP5213916151
REGON38782061900000
NazwaGALAMARES INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGALAMARES INVESTMENTS
Data rejestracji 31 sie 2021 (3 lata temu) 31 sie 2021
Data usunięcia 23 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FORT PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 02-704, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4112050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHJAKUB PLACYD CHARASZKIEWICZ
Beneficjent
JAKUB PLACYD CHARASZKIEWICZ
reprezentant
JCF INVESTMENTS LTD
Wspólnik
2021-08-31
2021-11-22
2240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-11-22
2022-08-23
80 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁOTYC
38750688600000
JAKUB PLACYD CHARASZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB PLACYD CHARASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-08-31
2022-08-23
2021-08-31
2022-08-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-08-31
2022-08-23
GALAMARES INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-08-31
2022-08-23
UL. FORT PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 02-704, WARSZAWA, POLSKA
2021-08-31
2022-08-23
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2021-08-31
2022-08-23
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2021-08-31
2022-08-23
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2021-08-31
2022-08-23
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2021-08-31
2022-08-23
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2021-08-31
2022-08-23
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2021-08-31
2022-08-23
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie