KRS 0000916893
NIP5272969456
REGON38983875300000
NazwaCENTRUM DLA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM DLA ZDROWIA
Data rejestracji 31 sie 2021 (3 lata temu) 31 sie 2021
Data usunięcia 14 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KOLEJOWA, 15, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAROBERT WYSOKIŃSKI
Beneficjent
ROBERT WYSOKIŃSKI
zgłaszający - komplementariusz
ŁUKASZ ZABŁOCKI
zgłaszający - komplementariusz
ŁUKASZ ZABŁOCKI
Beneficjent
ANGELIKA ANETA RYŚ
Członek Organu Nadzoru
2021-08-31
2023-07-14
KAROL GUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-31
2023-07-14
ADAM WASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-08-31
2023-07-14
ROBERT WYSOKIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ŁUKASZ ZABŁOCKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WŁASCICIEL 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COMPLETE SUPPLEMENTS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ ZABŁOCKI
PREZES ZARZĄDU
2021-08-31
2023-07-14
ROBERT DONAT WYSOKIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-31
2023-07-14
2021-08-31
2021-09-21
UL. WOLSKA, 84, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie