KRS 0000910440
NIP5892067707
REGON38976814200000
NazwaMETEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETEL
Data rejestracji 03 sie 2021 (3 lata temu) 03 sie 2021
Data usunięcia 23 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KIJOWSKA, 44, BYDGOSZCZ, 85-703, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #55 HOTELE I RESTAURACJE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAYURII HALASIUK
Beneficjent
YURII HALASIUK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANASTASIIA LUTSENKO
Wspólnik
2021-08-03
2023-06-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN
ARMI KORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA PRAWA REPUBLIKI ARMENII
Wspólnik
2021-08-03
2022-05-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN
YURII HALASIUK
Wspólnik
2023-01-17
2023-08-23
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
BLACK PEEK LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) Z SIEDZIBĄ W ERYWANIU (ARMENIA)
Wspólnik
2023-06-13
2023-08-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
OLENA YAKOVENKO
Wspólnik
2021-08-03
2023-01-17
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
ANASTASIIA LUTSENKO
Prokurent
2022-05-04
2023-08-23
SAMOISTNA
YURII HALASIUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLENA YAKOVENKO
PREZES ZARZĄDU
2021-08-03
2023-01-17
YURII HALASIUK
PREZES ZARZĄDU
2023-01-17
2023-08-23
2021-08-03
2021-08-25
7, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
2021-08-25
2023-01-17
UL. MICKIEWICZA, 7, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie