KRS 0000909704
NIP9452245874
REGON38940619500000
NazwaM&MOSH CENTRUM ESTETYKI I ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaM&MOSH CENTRUM ESTETYKI I ROZWOJU
Data rejestracji 05 lip 2021 (3 lata temu) 05 lip 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, 138, KRAKÓW, 31-348, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #86 OPIEKA ZDROWOTNAJUSTYNA GORLICKA-KRUK
Beneficjent
GABRIELA MARIA MITADIS
Beneficjent
JUSTYNA GORLICKA-KRUK
zgłaszający - członek zarządu
GABRIELA MARIA MITADIS
zgłaszający - członek zarządu
TERESA MARIA OSTATEK GORLICKA
Wspólnik
2021-07-05
2023-02-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 5000,00 PLN
ANNA HALINA ANTOSIK
Wspólnik
2021-07-05
2023-02-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 5000,00 PLN
JUSTYNA GORLICKA KRUK
Wspólnik
2023-02-17
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600 ZŁ
GABRIELA MARIA MITADIS
Wspólnik
2023-02-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
JUSTYNA GORLICKA-KRUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
OSOBISTE PRAWO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
GABRIELA MARIA MITADIS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANNA HALINA ANTOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-05
2023-02-17
JUSTYNA GORLICKA KRUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-05
GABRIELA MARIA MITADIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-02-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43020 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 87029.58 |
I. Amortyzacja | 34344 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1446.48 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51239.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 206.9 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 15198.6 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -59001.28 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 131340.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -89272.86 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 220613.2 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 213110.2 |
Aktywa razem | 131340.34 |
A. Aktywa trwałe | 120204 |
B. Aktywa obrotowe | 11136.34 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie