KRS 0000903362
NIP7010338388
REGON14604911900000
NazwaBIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 maj 2021 (3 lata temu) 31 maj 2021
Data usunięcia 20 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 18, KOSTOWIEC, 05-832, ROZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMEHDI MEFTAH
zgłaszający - komplementariusz
MOHAMED DAOUDO
zgłaszający - komplementariusz
1968-02-01
MEHDI MEFTAH
Beneficjent
MOHAMED DAOUDO
Beneficjent
1968-02-01
Wspólnik
2021-05-31
2023-06-20
14599921500000
MEHDI MEFTAH
Wspólnik
2021-05-31
2023-06-20
MOHAMED DAOUDO
Wspólnik
2021-05-31
2023-06-20
1968-02-01
MEHDI MEFTAH
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W BIG BRANDS GROUP SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W SPÓŁCE KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ
MOHAMED DAOUDO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W BIG BRANDS GROUP SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W SPÓŁCE KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
MEHDI MEFTAH
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-31
2023-06-20
MOHAMED DAOUDO
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-31
2023-06-20
1968-02-01
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-31
2023-06-20
14599921500000
2021-05-31
2023-06-20
SPÓŁKA JAWNA
2021-05-31
2023-06-20
BIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2021-05-31
2023-06-20
18, KOSTOWIEC, 05-832, ROZALIN, POLSKA
2021-05-31
2023-06-20
4639Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2021-05-31
2023-06-20
461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2021-05-31
2023-06-20
464 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2021-05-31
2023-06-20
469 - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2021-05-31
2023-06-20
521 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2021-05-31
2023-06-20
522 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2021-05-31
2023-06-20
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2021-05-31
2023-06-20
4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2021-05-31
2023-06-20
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2021-05-31
2023-06-20
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie