KRS 0000902380
NIP8522672636
REGON38900245700000
NazwaKAP COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAP COMPANY
Data rejestracji 24 maj 2021 (3 lata temu) 24 maj 2021
Data usunięcia 23 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA WIĘCKOWSKIEGO, 2A, SZCZECIN, 70-411, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKOSTIANTYN KRASNICHENKO
Beneficjent
KOSTIANTYN KRASNICHENKO
reprezentant
KOSTIANTYN KRASNICHENKO
Wspólnik
2021-05-24
2021-12-07
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
OLEKSANDR DIACHENKO
Wspólnik
2021-05-24
2021-12-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
PAWEŁ SZKUDLAREK
Wspólnik
2021-12-07
2024-05-23
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ.
ANASTASIYA OLIYARNYK
Wspólnik
2021-12-07
2024-05-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ.
KOSTIANTYN KRASNICHENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KOSTIANTYN KRASNICHENKO
PREZES ZARZĄDU
2021-05-24
2021-12-07
PAWEŁ SZKUDLAREK
PREZES ZARZĄDU
2021-12-07
2024-05-23
ANASTASIYA OLIYARNYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-12-07
2024-05-23
2021-05-24
2021-12-07
UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 11, SZCZECIN, 70-354, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie