KRS 0000897221
NIP7292738212
REGON38875508300000
NazwaRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRESA
Data rejestracji 27 kwi 2021 (3 lata temu) 27 kwi 2021
Data usunięcia 17 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANNA BEATA PAPIS
Beneficjent
ANNA BEATA PAPIS
reprezentant
ANNA BEATA PAPIS
Wspólnik
2021-04-27
2024-05-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 PLN
ANNA BEATA PAPIS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA BEATA PAPIS
PREZES ZARZĄDU
2021-04-27
2021-07-19
VÂN SUU L?
PREZES ZARZĄDU
2021-07-19
2021-12-01
VAN DUC PHAN
PREZES ZARZĄDU
2021-12-01
2024-05-17
1995-01-30
2021-04-27
2024-04-18
UL. SUWALSKA, 25, ŁÓDŹ, 93-176, ŁÓDŹ, POLSKA
1010-SEE.7113.333.2024.1DJA UNP: 1010-24-024762, 024764
2024-03-15
2024-03-21
2144.21 PLN
1010-723.200764.2023
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie