KRS 0000895210
NIP7312071522
REGON38869695000000
NazwaAGENCJA MODY LCM AGNIESZKA SIELSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAGENCJA MODY LCM AGNIESZKA SIELSKA
Data rejestracji 19 kwi 2021 (3 lata temu) 19 kwi 2021
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KONSTANTYNOWSKA, 13, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIAGNIESZKA SIELSKA
Beneficjent
JAKUB JACEK SIELSKI
Beneficjent
JAKUB JACEK SIELSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
AGNIESZKA SIELSKA
Wspólnik
2021-04-19
2024-06-28
SŁAWOMIR SIELSKI
Wspólnik
2021-04-19
2023-10-17
JAKUB SIELSKI
Wspólnik
2021-04-19
2024-06-28
AGNIESZKA SIELSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JAKUB JACEK SIELSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ JEST UMOCOWANY JEDNOOSOBOWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. 2. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, TJ. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 PLN, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW
JAKUB SIELSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-19
2024-06-28
AGNIESZKA SIELSKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-19
2024-06-28
SŁAWOMIR SIELSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-19
2023-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie