KRS 0000893428
NIP7011029011
REGON38867869000000
NazwaHEALTHRICH INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHEALTHRICH INNOVATION
Data rejestracji 14 kwi 2021 (3 lata temu) 14 kwi 2021
Data usunięcia 14 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOGRODZKA, 18, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃTOMASZ GRZEGORZ BODZIACKI
Beneficjent
IWONA EWA PRZYGODZKA-SKOWROŃSKA
reprezentant
MAREK CHASZCZEWSKI
reprezentant
TOMASZ GRZEGORZ BODZIACKI
reprezentant
IWONA EWA PRZYGODZKA-SKOWROŃSKA
Beneficjent
TOMASZ GRZEGORZ BODZIACKI
Wspólnik
2021-04-14
2023-02-14
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MAREK CHASZCZEWSKI
Wspólnik
2021-04-14
2021-07-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 PLN
Wspólnik
2021-04-14
2023-02-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN
38670528200000
TOMASZ GRZEGORZ BODZIACKI
Likwidator
2021-12-22
2023-02-14
MAREK CHASZCZEWSKI
Likwidator
2021-12-22
2023-02-14
TOMASZ GRZEGORZ BODZIACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IWONA EWA PRZYGODZKA-SKOWROŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ GRZEGORZ BODZIACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-14
2021-12-22
MAREK CHASZCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-14
2021-12-22
IWONA EWA SKOWROŃSKA PRZYGODZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-14
2021-12-22
2021-04-14
2021-12-22
HEALTHRICH INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie