KRS 0000880736
NIP6263041583
REGON38810403200000
NazwaI&S NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaI&S NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 04 lut 2021 (4 lata temu) 04 lut 2021
Data usunięcia 05 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 1, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DXFANAT@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWANNA SVOROTNIEVA
Beneficjent
VLADYSLAV IVANCHUK
Beneficjent
ANNA SVOROTNIEVA
reprezentant
VLADYSLAV IVANCHUK
reprezentant
ANNA SVOROTNIEVA
Wspólnik
2021-02-04
2023-10-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
VLADYSLAV IVANCHUK
Wspólnik
2021-02-04
2023-10-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
VLADYSLAV IVANCHUK
Likwidator
2022-12-29
2023-10-05
ANNA SVOROTNIEVA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
VLADYSLAV IVANCHUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VLADYSLAV IVANCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-04
2022-12-29
ANNA SVOROTNIEVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-04
2022-12-29
2021-02-04
2022-12-29
I&S NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie