KRS 0000878234
NIP7011013659
REGON38796028900000
NazwaLEARNETIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEARNETIO
Data rejestracji 15 sty 2021 (4 lata temu) 15 sty 2021
Data usunięcia 05 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLA DICKENSA, 7, WARSZAWA, 02-107, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CHORZEPAT@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIDOMINIKA ANNA CHORZEPA
Beneficjent
TOMASZ LESLAW CHORZEPA
Beneficjent
DOMINIKA ANNA CHORZEPA
reprezentant
TOMASZ LESLAW CHORZEPA
reprezentant
TOMASZ LESŁAW CHORZĘPA
Wspólnik
2021-01-15
2023-04-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
DOMINIKA ANNA CHORZĘPA
Wspólnik
2021-01-15
2023-04-05
58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900,00 ZŁ.
MARCIN PROKOP
Wspólnik
2021-08-02
2023-04-05
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ.
DOMINIKA ANNA CHORZĘPA
Likwidator
2022-09-22
2023-04-05
TOMASZ LESŁAW CHORZĘPA
Likwidator
2022-09-22
2023-04-05
DOMINIKA ANNA CHORZEPA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ LESLAW CHORZEPA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIKA ANNA CHORZĘPA
PREZES ZARZĄDU
2021-01-15
2022-09-22
TOMASZ LESŁAW CHORZĘPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-15
2022-09-22
2021-01-15
2022-09-22
LEARNETIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie