KRS 0000876430
NIP5532568956
REGON38780021000000
NazwaSTILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSTILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 gru 2020 (4 lata temu) 30 gru 2020
Data usunięcia 14 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LEŚNIANKA, 97, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPIOTR TADEUSZ SEMLA
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR TADEUSZ SEMLA
Beneficjent
RAFAŁ DANIEL KASIŃSKI
Beneficjent
PIOTR TADEUSZ SEMLA
Wspólnik
2020-12-30
2023-04-14
DARIUSZ SEBASTIAN CIŚLAK
Wspólnik
2020-12-30
2023-04-14
RAFAŁ DANIEL KASIŃSKI
Wspólnik
2020-12-30
2023-04-14
PIOTR TADEUSZ SEMLA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 51% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI STILIA BIS SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 2% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
RAFAŁ DANIEL KASIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 39% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI STILIA BIS SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 2% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-30
2023-04-14
38775913300000
2020-12-30
2023-04-14
3101Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2020-12-30
2023-04-14
4665Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
2020-12-30
2023-04-14
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2020-12-30
2023-04-14
3109Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
2020-12-30
2023-04-14
3319Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2020-12-30
2023-04-14
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2020-12-30
2023-04-14
4647Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
2020-12-30
2023-04-14
4666Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
2020-12-30
2023-04-14
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2020-12-30
2023-04-14
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2020-12-30
2023-04-14
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-12-30
2023-04-14
STILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-12-30
2023-04-14
UL. LEŚNIANKA, 97, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie