KRS 0000872344
NIP8393219773
REGON38768231800000
NazwaECO-SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO-SOLID
Data rejestracji 09 gru 2020 (4 lata temu) 09 gru 2020
Data usunięcia 10 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 155, BIERKOWO, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAALEKSANDER ROBERT DZIURAWIEC
Beneficjent
ANDRZEJ ANATOL PERLIŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDRA EWA SZUTENBERG
Beneficjent
ALEKSANDER ROBERT DZIURAWIEC
reprezentant
ANDRZEJ ANATOL PERLIŃSKI
reprezentant
ALEKSANDRA EWA SZUTENBERG
reprezentant
ALEKSANDRA EWA SZUTENBERG
Wspólnik
2020-12-09
2023-02-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ANDRZEJ ANATOL PERLIŃSKI
Wspólnik
2020-12-09
2023-02-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ALEKSANDER ROBERT DZIURAWIEC
Wspólnik
2020-12-09
2023-02-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ALEKSANDER ROBERT DZIURAWIEC
Likwidator
2021-11-23
2023-02-10
ALEKSANDRA EWA SZUTENBERG
Likwidator
2021-11-23
2023-02-10
ANDRZEJ ANATOL PERLIŃSKI
Likwidator
2021-11-23
2023-02-10
ALEKSANDER ROBERT DZIURAWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ ANATOL PERLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDRA EWA SZUTENBERG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ALEKSANDRA EWA SZUTENBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-09
2021-11-23
ANDRZEJ ANATOL PERLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-12-09
2021-11-23
ALEKSANDER ROBERT DZIURAWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-09
2021-11-23
2020-12-09
2021-04-12
"OGRODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-04-12
2021-11-23
ECO-SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie