KRS 0000870059
NIP7471918563
REGON38753305000000
NazwaCERTUS HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCERTUS HR
Data rejestracji 18 lis 2020 (4 lata temu) 18 lis 2020
Data usunięcia 08 mar 2024 08 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DŁUGA, 43, BRZEG, 49-300, BRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKAMIL PIOTR MACHNIK
Beneficjent
ALEKSANDER KACPER HERCIK
Beneficjent
KAMIL PIOTR MACHNIK
reprezentant
ALEKSANDER KACPER HERCIK
reprezentant
ALEKSANDER KACPER HERCIK
Likwidator
2023-02-27
2024-03-08
KAMIL PIOTR MACHNIK
Likwidator
2023-02-27
2024-03-08
MARCIN ŁUKASZ FRYDRYCH
Wspólnik
2020-11-18
2021-05-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ALEKSANDER KACPER HERCIK
Wspólnik
2021-05-05
2024-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KAMIL PIOTR MACHNIK
Wspólnik
2021-05-05
2024-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PAWEŁ OGRODNIK
Wspólnik
2020-11-18
2021-05-05
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
KAMIL PIOTR MACHNIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDER KACPER HERCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALONA PETROVA
PREZES ZARZĄDU
2020-11-18
2021-05-05
ALEKSANDER KACPER HERCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-05
2023-02-27
KAMIL PIOTR MACHNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-05
2023-02-27
2020-11-18
2023-02-27
CERTUS HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie