KRS 0000869298
NIP5272941498
REGON38755927900000
NazwaEYE-Q-OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEYE-Q-OPTICS
Data rejestracji 17 lis 2020 (4 lata temu) 17 lis 2020
Data usunięcia 26 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email P.KORAL@INVESTIN.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAHOWELL WAY WOLTZ
Beneficjent
HOWELL WAY WOLTZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR WITOLD KORAL
Wspólnik
2020-11-17
2023-01-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-11-17
2023-01-11
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁOTYCH
01522936600000
Wspólnik
2023-01-11
2024-08-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
38513515000000
HOWELL WAY WOLTZ
Wspólnik
2020-11-17
2023-01-11
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH
HOWELL WAY WOLTZ
Likwidator
2023-12-19
2024-08-26
HOWELL WAY WOLTZ
Beneficjent
POSIADANIE 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OPTILABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EYE-Q-OPTICS SP. Z O.O.
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI OPTILABS SP. Z O.O. ORAZ EYE-Q-OPTICS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR WITOLD KORAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-17
2023-01-11
HOWELL WAY WOLTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-17
2023-12-19
JOANNA BRZOSKOWSKA CZEREPIUK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-17
2023-01-11
2020-11-17
2023-12-19
EYE-Q-OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie