KRS 0000869253
NIP8522668161
REGON38749567400000
NazwaSEACOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSEACOP
Data rejestracji 12 lis 2020 (4 lata temu) 12 lis 2020
Data usunięcia 06 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEACOP@INTERIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIMARTA MARIA KAPAŁCZYŃSKA
Wspólnik
2020-11-12
2021-02-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
NATALIIA LEVKO
Wspólnik
2021-02-09
2023-10-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARTA MARIA KAPAŁCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-11-12
2021-02-09
NATALIIA LEVKO
PREZES ZARZĄDU
2021-02-09
2023-10-06
2020-11-12
2021-06-29
UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO, 30, SZCZECIN, 70-304, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie