KRS 0000868119
NIP6482801338
REGON38746029100000
NazwaDONAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDONAVI
Data rejestracji 06 lis 2020 (4 lata temu) 06 lis 2020
Data usunięcia 20 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. JACKA, 23, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIMATEUSZ KOŚCIELAK
Beneficjent
MATEUSZ KOŚCIELAK
reprezentant
SYLWIA BARBARA GUZDEK
Beneficjent
MATEUSZ KOŚCIELAK
Likwidator
2021-10-01
2023-01-20
SYLWIA BARBARA GUZDEK
Likwidator
2021-10-01
2023-01-20
MATEUSZ KOŚCIELAK
Wspólnik
2020-11-06
2023-01-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SYLWIA BARBARA GUZDEK
Wspólnik
2020-11-06
2023-01-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MATEUSZ KOŚCIELAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SYLWIA BARBARA GUZDEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MATEUSZ KOŚCIELAK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-06
2021-10-01
SYLWIA BARBARA GUZDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-06
2021-10-01
2020-11-06
2021-10-01
DONAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie