KRS 0000867559
NIP9691643891
REGON38740811000000
NazwaINDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 paź 2020 (4 lata temu) 30 paź 2020
Data usunięcia 13 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 14, KNURÓW, 44-190, KNURÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@INDEON.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHOLGA KATARZYNA LEGIEŻYŃSKA
Beneficjent
PAWEŁ WOJCIECH MADEJA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW DAMIAN HERNIK
Beneficjent
OLGA KATARZYNA LEGIEŻYŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ LACH
Wspólnik
2020-10-30
2021-07-13
ALICJA JOLANTA BERGER LACH
Wspólnik
2020-10-30
2021-07-13
PAWEŁ WOJCIECH MADEJA
Wspólnik
2020-10-30
2021-07-13
ALICJA JOLANTA BERGER LACH
Prokurent
2020-12-09
2021-07-13
PROKURA SAMOISTNA
OLGA KATARZYNA LEGIEŻYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ WOJCIECH MADEJA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW DAMIAN HERNIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2020-10-30
2021-07-13
36115193700000
2020-10-30
2021-07-13
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-10-30
2021-07-13
INDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-10-30
2021-07-13
UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 14, KNURÓW, 44-190, KNURÓW, POLSKA
2020-10-30
2021-07-13
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2020-10-30
2021-07-13
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2020-10-30
2021-07-13
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2020-10-30
2021-07-13
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2020-10-30
2021-07-13
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2020-10-30
2021-07-13
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2020-10-30
2021-07-13
5911Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2020-10-30
2021-07-13
6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2020-10-30
2021-07-13
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2020-10-30
2021-07-13
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie