KRS 0000867086
NIP5252841055
REGON38747538700000
NazwaVERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Data rejestracji 29 paź 2020 (4 lata temu) 29 paź 2020
Data usunięcia 10 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NOWY ŚWIAT, 33, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘKRZYSZTOF LONGIN SZYMAŃSKI
Wspólnik
2020-10-29
2020-12-10
ANITA KATARZYNA DMOCH
Wspólnik
2020-10-29
2020-12-10
AGNIESZKA MARTA KULHAWIK
Wspólnik
2020-10-29
2020-12-10
VERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2020-10-29
2020-12-10
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE: VERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE VERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI: ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI VERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI WCHODZĄ: KRZYSZTOF LONGIN SZYMAŃSKI - PREZES ZARZĄDU AGNIESZKA MARTA KULHAWIK - CZŁONEK ZARZĄDU ANITA KATARZYNA DMOCH - CZŁONEK ZARZĄDU
VERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Członek Organu Reprezentacji
2020-10-29
2020-12-10
2020-10-29
2020-12-10
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-10-29
2020-12-10
VERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-10-29
2020-12-10
UL. NOWY ŚWIAT, 33, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
2020-10-29
2020-12-10
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2020-10-29
2020-12-10
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-10-29
2020-12-10
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2020-10-29
2020-12-10
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2020-10-29
2020-12-10
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2020-10-29
2020-12-10
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-10-29
2020-12-10
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-10-29
2020-12-10
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2020-10-29
2020-12-10
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-10-29
2020-12-10
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie