KRS 0000863414
NIP5213909352
REGON38725779100000
NazwaBIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 paź 2020 (4 lata temu) 06 paź 2020
Data usunięcia 01 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-739, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETKAMIL MACIEJ GORZELNIK
Beneficjent
KAMIL MACIEJ GORZELNIK
zgłaszający - inny
ROBERT LEWANDOWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW JÓZEF PECZKA
Beneficjent
JAROSŁAW JÓZEF PECZKA
Wspólnik
2020-10-06
2021-06-01
PATRYK MICHAŁ SZWONDER
Wspólnik
2020-10-06
2021-06-01
ROBERT LEWANDOWSKI
Wspólnik
2020-10-06
2021-06-01
KAMIL MACIEJ GORZELNIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BIO-LIDER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI UPRAWNIONYM DO JEJ REPREZENTACJI
ROBERT LEWANDOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI BIO-LIDER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
JAROSŁAW JÓZEF PECZKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI BIO-LIDER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA, W TYM JAKO PROKURENT. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2020-10-06
2021-06-01
38703214100000
2020-10-06
2021-06-01
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-10-06
2021-06-01
BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-10-06
2021-06-01
UL. WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-739, WARSZAWA, POLSKA
2020-10-06
2021-06-01
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2020-10-06
2021-06-01
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie