KRS 0000859466
NIP6793205006
REGON38700725500000
NazwaANDRESON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANDRESON
Data rejestracji 10 wrz 2020 (4 lata temu) 10 wrz 2020
Data usunięcia 31 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RAKOWICKA, 8, KRAKÓW, 31-511, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 557700,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPAULINA DOMINIKA HORABIK
Beneficjent
RADOSŁAW JAN TOSNOWIEC
Beneficjent
MARCIN MIECZYSŁAW MYTAR
Beneficjent
PAULINA DOMINIKA HORABIK
reprezentant
MARCIN MIECZYSŁAW MYTAR
reprezentant
RADOSŁAW JAN TOSNOWIEC
Wspólnik
2020-09-10
2022-08-01
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2150,00 ZŁ
MARCIN MIECZYSŁAW MYTAR
Wspólnik
2020-09-10
2022-08-01
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2150,00 ZŁ
PAULINA DOMINIKA HORABIK
Wspólnik
2020-09-10
2023-10-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN
Wspólnik
2022-08-01
2023-10-09
86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.300,00 ZŁ
36938611400000
RADOSŁAW TOSNOWIEC
Wspólnik
2023-10-09
2024-03-25
5657 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 282.850, 00 ZŁ
MARCIN MYTAR
Wspólnik
2023-10-09
2024-03-25
5497 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 274.850, 00 ZŁ
TOMASZ JANICKI
Wspólnik
2024-03-25
2024-05-31
9.481 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 474 050,00 ZŁ
Wspólnik
2024-03-25
2024-05-31
1 673 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 83 650,00 ZŁ
52006226300000
DANIEL BIESZCZAD
Likwidator
2023-10-09
2024-05-31
PAULINA DOMINIKA HORABIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW JAN TOSNOWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN MIECZYSŁAW MYTAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW JAN TOSNOWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-10
2021-04-01
MARCIN MIECZYSŁAW MYTAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-10
2021-04-01
URSZULA BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-13
2023-10-09
PAULINA DOMINIKA HORABIK
PREZES ZARZĄDU
2020-09-10
2023-10-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 928113.61 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1416518.91 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 677.63 |
III. Usługi obce | 63275.2 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1352566.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7384.21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -480789.51 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 260150.65 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -437900.51 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 698051.16 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 674550 |
Aktywa razem | 260150.65 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 260150.65 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 5623.36 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2020-09-10
2021-12-13
MONUMENT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-12-13
2023-10-09
LINOS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-09-10
2021-07-06
UL. ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
2021-07-06
2023-10-09
UL. MIODOWA, 14, KRAKÓW, 31-055, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie