KRS 0000857995
NIP6492319809
REGON38694043900000
NazwaSTOWARZYSZENIE ACTIVE JURA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaACTIVE JURA
Data rejestracji 03 wrz 2020 (4 lata temu) 03 wrz 2020
Data usunięcia 25 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. PRZYBYSZÓW, 7B, KROCZYCE, 42-425, KROCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email HWROBELGLOWACKA@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #9329 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGOHONORATA STANISŁAWA WRÓBEL-GŁOWACKA
Beneficjent
MARIUSZ LESZEK GŁOWACKI
Beneficjent
WIOLETA MARIA WILK
Beneficjent
HONORATA STANISŁAWA WRÓBEL-GŁOWACKA
zgłaszający - członek zarządu
HONORATA STANISŁAWA WRÓBEL GŁOWACKA
Likwidator
2022-12-14
2023-05-25
AGNIESZKA ZDEB
Członek Organu Nadzoru
2020-09-03
2023-05-25
PIOTR DANIEL ROMAN
Członek Organu Nadzoru
2020-09-03
2023-05-25
AGNIESZKA MAŁGORZATA TOKARSKA SOBSTEL
Członek Organu Nadzoru
2020-09-03
2023-05-25
HONORATA STANISŁAWA WRÓBEL-GŁOWACKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MARIUSZ LESZEK GŁOWACKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
WIOLETA MARIA WILK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELNIA PEŁNOMOCNICTW, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES.
HONORATA STANISŁAWA WRÓBEL GŁOWACKA
PREZES ZARZADU
2020-09-03
2022-12-14
MARIUSZ LESZEK GŁOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-03
2022-12-14
WIOLETA MARIA WILK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-03
2022-12-14
2020-09-03
2022-12-14
STOWARZYSZENIE ACTIVE JURA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie