KRS 0000855774
NIP7282846420
REGON38682111400000
NazwaTHERM-INSTAL HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTHERM-INSTAL HURTOWNIA
Data rejestracji 21 sie 2020 (4 lata temu) 21 sie 2020
Data usunięcia 06 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 143, ŁÓDŹ, 92-236, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJACEK MICHOŃ
zgłaszający - likwidator
JACEK MICHOŃ
Beneficjent
Wspólnik
2020-08-21
2023-11-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
38624622000000
Wspólnik
2020-08-21
2023-11-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
38633904400000
JACEK MICHOŃ
Likwidator
2023-03-27
2023-11-06
JACEK MICHOŃ
Beneficjent
W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE: - 50% UDZIAŁÓW POSIADA MICHOŃ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, W KTÓREJ JACEK MICHOŃ POSIADA BEZPOŚREDNIO 99% UDZIAŁÓW ORAZ - 50% UDZIAŁÓW POSIADA ZUBIELOVE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, W KTÓREJ JACEK MICHOŃ POSIADA BEZPOŚREDNIO 1% UDZIAŁÓW. WOBEC POWYŻSZEGO JACEK MICHOŃ POSIADA POŚREDNIO 50% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 100.000 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU
JACEK MICHOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-21
2023-03-27
JACEK STASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-21
2023-03-27
2020-08-21
2020-09-18
THERM-INSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-09-18
2022-04-13
THERM-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-04-13
2023-03-27
THERM-INSTAL HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie