KRS 0000854496
NIP7773363783
REGON38675720900000
NazwaMYSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMYSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 sie 2020 (4 lata temu) 12 sie 2020
Data usunięcia 17 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MIĘTOWA, 7, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHŁUKASZ GAJEWSKI
Beneficjent
MARCIN GRZEGORZ MIKOŁAJCZAK
Beneficjent
HUBERT MATEUSZ LEŚNIAK
Beneficjent
ŁUKASZ GAJEWSKI
reprezentant
HUBERT MATEUSZ LEŚNIAK
reprezentant
MARCIN GRZEGORZ MIKOŁAJCZAK
reprezentant
ŁUKASZ GAJEWSKI
Wspólnik
2020-08-12
2021-09-17
MARCIN GRZEGORZ MIKOŁAJCZAK
Wspólnik
2020-08-12
2021-09-17
HUBERT MATEUSZ LEŚNIAK
Wspólnik
2020-08-12
2021-09-17
ŁUKASZ GAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARCIN GRZEGORZ MIKOŁAJCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
HUBERT MATEUSZ LEŚNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY KOMANDYTARIUSZ, KTÓREMU UDZIELONO PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI LUB PROKURY, ZGODNIE Z TREŚCIĄ UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA LUB PROKURY.
Członek Organu Reprezentacji
2020-08-12
2021-09-17
38656961400000
2020-08-12
2021-09-17
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-08-12
2021-09-17
MYSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-08-12
2021-09-17
UL. MIĘTOWA, 7, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA
2020-08-12
2021-09-17
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2020-08-12
2021-09-17
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2020-08-12
2021-09-17
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2020-08-12
2021-09-17
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2020-08-12
2021-09-17
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2020-08-12
2021-09-17
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2020-08-12
2021-09-17
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2020-08-12
2021-09-17
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2020-08-12
2021-09-17
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-08-12
2021-09-17
4764Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie