KRS 0000853231
NIP6381842318
REGON38672683500000
NazwaMB AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMB AQUA
Data rejestracji 07 sie 2020 (4 lata temu) 07 sie 2020
Data usunięcia 23 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZJEDNOCZENIA, 6, PAWŁOWICE, 43-250, PAWŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOMIROSŁAW ROMAN KLIMOSZ
Wspólnik
2020-08-07
2024-08-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2020-08-07
2024-08-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWCYH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, - W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MIROSŁAW ROMAN KLIMOSZ
PREZES ZARZĄDU
2020-08-07
2024-08-23
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ ŚLIWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-08-07
2024-08-23
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie