KRS 0000852892
NIP5423405793
REGON38666052700000
NazwaGREEN POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREEN POWER TECHNOLOGY
Data rejestracji 31 lip 2020 (4 lata temu) 31 lip 2020
Data usunięcia 05 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ELEWATORSKA, 29, BIAŁYSTOK, 15-620, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR ŁUKASZ SAKOWICZ
Beneficjent
MACIEJ PIEŚNIAK
Beneficjent
PRZEMYSŁAW SAKOWICZ
Beneficjent
MACIEJ PIEŚNIAK
zgłaszający - likwidator
PIOTR ŁUKASZ SAKOWICZ
Wspólnik
2020-07-31
2023-01-05
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MACIEJ PIEŚNIAK
Wspólnik
2020-07-31
2023-01-05
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW SAKOWICZ
Wspólnik
2020-07-31
2023-01-05
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MACIEJ PIEŚNIAK
Likwidator
2022-02-10
2023-01-05
PIOTR ŁUKASZ SAKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ PIEŚNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW SAKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR ŁUKASZ SAKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-07-31
2023-01-05
MACIEJ PIEŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-31
2023-01-05
PRZEMYSŁAW SAKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-31
2023-01-05
2020-07-31
2022-02-10
GREEN POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie