KRS 0000852373
NIP8652573944
REGON38635266500000
NazwaWM TECH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWM TECH
Data rejestracji 29 lip 2020 (4 lata temu) 29 lip 2020
Data usunięcia 30 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO, 26, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMARZENA MAGDALENA WILK
Beneficjent
ROBERT TOMASZ PARTYKA
reprezentant
MARZENA MAGDALENA WILK
Członek Organu Nadzoru
2020-07-29
2024-01-30
MARIUSZ CYGA
Członek Organu Nadzoru
2020-07-29
2024-01-30
TOMASZ MYTYCH
Członek Organu Nadzoru
2020-07-29
2024-01-30
MARZENA MAGDALENA WILK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ROBERT TOMASZ PARTYKA
PREZES ZARZĄDU
2020-07-29
2022-07-18
IWONA BARBARA SZYMONIK
PREZES ZARZĄDU
2022-07-18
2024-01-30
2020-07-29
2024-01-30
SPÓŁKA AKCYJNA
2020-07-29
2024-01-30
WM TECH SPÓŁKA AKCYJNA
2020-07-29
2024-01-30
UL. CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO, 26, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
2020-07-29
2024-01-30
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2020-07-29
2024-01-30
25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2020-07-29
2024-01-30
26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2020-07-29
2024-01-30
28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-07-29
2024-01-30
3299Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-07-29
2024-01-30
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2020-07-29
2024-01-30
466 - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
2020-07-29
2024-01-30
467 - POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
2020-07-29
2024-01-30
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2020-07-29
2024-01-30
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie