KRS 0000851629
NIP8513250410
REGON38661106100000
NazwaENDOKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaENDOKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 lip 2020 (4 lata temu) 24 lip 2020
Data usunięcia 23 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KURZA STOPKA, 3,4, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8412 WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWOWĄ AGENCJĄ ATOMISTYKI, MINISTERSTWAMI, AGENCJAMI RZĄDOWYMI I INNYMI URZĘDAMI I ORGANIZACJAMI, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA JEST Z ZASTOSOWANIEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #72 INFORMATYKA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #9604 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃROBERT TADEUSZ KORNECKI
Beneficjent
IGOR PIOTR ŁONIEWSKI
Beneficjent
WOJCIECH MACIEJ MARLICZ
Beneficjent
IGOR PIOTR ŁONIEWSKI
reprezentant
WOJCIECH MACIEJ MARLICZ
reprezentant
ROBERT TADEUSZ KORNECKI
reprezentant
ROBERT TADEUSZ KORNECKI
Wspólnik
2020-07-24
2021-07-23
IGOR PIOTR ŁONIEWSKI
Wspólnik
2020-07-24
2021-07-23
WOJCIECH MACIEJ MARLICZ
Wspólnik
2020-07-24
2021-07-23
ROBERT TADEUSZ KORNECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
IGOR PIOTR ŁONIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH MACIEJ MARLICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST ENDOKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE. W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁAJĄ WOJCIECH MARLICZ I IGOR ŁONIEWSKI, UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁKI INNYCH KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2020-07-24
2021-07-23
38443320100000
2020-07-24
2020-09-11
UL. KURZA STOPKA, 5, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie